Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
(Carta per una nuova Europa, firmata a Parigi il 21 novembre 1990 - Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 1991, Suppl. ord. n. 13)XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Presidente
eletto il 26 luglio 2006
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
VIZZINI Carlo, Senatore |
FI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ALLEGRINI Laura |
AN |
Membro
dal 24 luglio 2006
|
ANDREOTTI Giulio |
Misto |
Membro
dal 24 luglio 2006
|
MORGANDO Gianfranco |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 24 luglio 2006
|
TURIGLIATTO Franco |
Fino al 23 febbraio 2007 RC-SE Dal 24 febbraio 2007 Misto |
Membro
dal 24 luglio 2006
|
VILLECCO CALIPARI Rosa Maria |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 24 luglio 2006
|
VIZZINI Carlo |
FI |
Membro
dal 24 luglio 2006
al 25 luglio 2006
|
FI |
Presidente
dal 26 luglio 2006
|
|
Deputati | ||
BRICOLO Federico |
LNP |
Membro
dal 24 luglio 2006
|
DATO Cinzia |
Fino al 31 luglio 2007 Ulivo Dal 1 agosto 2007 Rnp, poi Social e Radic-RNP |
Membro
dal 24 luglio 2006
|
DELFINO Teresio |
UDC (CCD-CDU) |
Membro
dal 24 luglio 2006
|
FARINA Gianni |
Ulivo, poi PD-L'Ulivo |
Membro
dal 24 luglio 2006
|
MIGLIORI Riccardo |
AN |
Membro
dal 24 luglio 2006
|
PALUMBO Giuseppe |
FI |
Membro
dal 24 luglio 2006
|
ROSSO Roberto |
FI |
Membro
dal 24 luglio 2006
|
Non esiste una vista con questo alias.